Maite toyas albareda
WebApril 24, 2024 ·. MI PARAÍSO: CAMPOO DE SUSO. NATURALEZA. EL NACIMIENTO DEL EBRO. Todo el valle de Campoo de Suso, es la cuna real del Ebro. Su nacimiento es un … Web4 apr. 2024 · JUAN ANTONIO TOYAS ALBAREDA Información del ejecutivo o administrador y su cargo. JUAN ANTONIO TOYAS ALBAREDA Información sobre el cargo ejecutivo con apellidos y nombre: Juan Antonio...
Maite toyas albareda
Did you know?
WebView the profiles of people named Maite Toyas Albareda. Join Facebook to connect with Maite Toyas Albareda and others you may know. Facebook gives people... Web8 okt. 2015 · Toyas Albareda Maria Teresa. Información pública sobre nombramientos del directivo Toyas Albareda Maria Teresa. Cargos, nombramientos, ceses y dimisiones de …
Web2 aug. 2012 · Toyas Albareda Antonio: Administrador Unico: 02/08/2012: ACTOS BORME DE LA CLAU LLEIDA SL 2024 Abril 15. Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF . Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil. Datos registrales: T 574 , F 129, S 8, H L 10730, I/A N.M. (10/01/2024) CVE: BORME-A-2024-73-25. Datos del registro ... Web20 dec. 2005 · Código Postal 25002 Municipio Lleida Provincia Lleida Mapa Ver Mapa Razón Social GRUP LLARS SEGRE XXI SL CIF B25594599 Capital Social 1641669.12 Euros Actividad Promoción inmobiliaria Fecha de Constitución 20/12/2005 Teléfono 97 323 83 60 Órgano Administración Administrador único Administrador Único Toyas Albareda …
Web26 jun. 1991 · Touce-Tozzi > Toya Solar Ana Isabel - Toymer Sur Sa > Antonio Toyas Albareda Antonio Toyas Albareda Información General de Antonio Toyas Albareda ¿Desea saber más sobre Antonio Toyas Albareda? Regístrese gratis y obtenga 25% de descuento en informe de cargos y dirigentes plus de este ejecutivo. Obtener 25% de … Web13 nov. 2024 · Objeto Social 1.- La compra, venta, explotación y arrendamiento no financiero de todo tipo de inmuebles; la construcción completa, rehabilitación, reforma, restauración y mantenimiento de todo tipo de edificaciones; y la intermediación en la transmisión de todo tipo de inmuebles, es decir toda la actividad inmobi
Web1 okt. 2015 · Mapa Ver Mapa Razón Social ALBA TERE V SL CIF B25328329 Capital Social 3000.0 Euros Fecha de Constitución 01/10/2015 Teléfono 97 374 82 16 Objeto Social La sociedad tiene por objeto la explotación agrícola de fincas propias o arrendadas, en sus más amplios términos Órgano Administración Consejo de administración
WebEmpresa de LERIDA dedicada a LA COMPRAVENTA, PERMUTA, ARRIENDO, PARCELACION, URBANIZACION, CONSTRUCCION, EXPLOTACION Y PROMOCION … david simmons serpentine wagaston edwards parkWeb29 mrt. 2024 · MARIA TERESA TOYAS ALBAREDA Información del ejecutivo o administrador y su cargo. MARIA TERESA TOYAS ALBAREDA Información sobre el … david simmons south carolina obituaryWebDirector reports about Antonio Toyas Albareda in 36 companies and more than 24 appointments in Spain (Lleida, Barcelona, Tarragona, Madrid and Valencia) Antonio … david simmons polk countyWebSee what CARLOS JESUS TOYAS ALBAREDA (carlosjesustoya) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. david simms facebookWebSegún el BORME, el currículum empresarial del directivo Antonio Toyas Albareda empezó en 26 de Octubre de 2009 ejerciendo de Administrador Único en la empresa … gaston elementary fresnoWebEl Grupo Risa recuerda los momentos más controvertidos de Herrera: "Me escuchan porque tengo mucha gracia" 👉 David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco se han despedido de la temporada 🎙 por todo lo alto haciendo un repaso de sus geniales imitaciones 😂 David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco se han despedido de la temporada 🎙 david simmons silverback capital review